|
以下任现职信息转自人民网。
1、北京海淀区区委书记于军
于军,男,1964年6月生,汉族,山东平度人,1985年1月加入中国共产党,1987年7月参加工作,北京航空学院飞行器制造工程专业大学毕业,在职研究生(北京航空航天大学管理科学与工程专业),管理学博士,副研究员。现任中共北京市第十二届市委委员,中共北京市海淀区委书记。
2、怀柔区人民政府区长于庆丰
于庆丰,男,汉族,1970年6月出生,黑龙江佳木斯人,北京师范大学体育教育专业大学毕业,中央党校研究生学历,高级管理人员工商管理硕士学位,1992年6月入党,1995年7月参加工作。现任怀柔区委副书记、怀柔区人民政府区长、怀柔科学城党工委副书记(兼)。
3、北京延庆区区长于波
于波,男,满族,1969年10月生,辽宁凤城人,1991年1月入党,1992年7月参加工作,大学毕业(北京农业工程大学农田水利工程专业),工程硕士,高级政工师、工程师。现任中共北京市延庆区委副书记,北京市延庆区人民政府党组书记、区长。
4、黑龙江省鸡西市委书记于洪涛
于洪涛,男,汉族,1967年10月生,山东海阳人,1989年7月参加工作,1989年6月加入中国共产党。毕业于哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理专业,工商管理硕士。现任鸡西市委副书记,市人民政府市长、党组书记。
5、上海静安区委书记于勇
于勇,男,1965年1月生,汉族,江苏泰兴人,中共党员,1989年5月参加工作,全日制研究生,工学硕士,高级工程师。静安区委书记。
6、江西省宜春市委书记于秀明
于秀明,男,汉族,1964年10月出生,江西鄱阳人,1983年8月参加工作,1986年4月加入中国共产党,研究生学历。宜春市委委员、常委、书记。
7、山东省济宁市委副书记、市长于永生
于永生,男,汉族,1967年10月生,山东郯城人。1989年7月参加工作,1989年7月加入中国共产党。中国石油大学(华东)远程与继续教育学院函授法学专业毕业。山东省济宁市委副书记,市政府市长、党组书记。
8、重庆市渝北区委书记于会文
于会文,男,满族,中共党员,1968年10月生,辽宁绥中人,1993年7月参加工作,全日制研究生学历,理学硕士;辽宁大学化学系无机化学专业毕业;在职博士研究生学历,工学博士,东北大学资源与土木工程学院矿物加工工程专业毕业,副研究员。重庆市渝北区委书记。
(图文整理自网络,感谢原作者)
|
|