于莎燕,女,汉族,1955年11月生,山东临朐人,1982年12月加入中国共产党,1972年12月参加工作,大连外国语学院日语系日语专业毕业,大学普通班。先后担任黑龙江省计划经济委员会经贸处科长,黑龙江省计划委员会经贸处处长,黑龙江省发展计划委员会副主任、党组成员,黑龙江省绥化市委副书记、市长。现任黑龙江省人民政府副省长、党组成员。
个人履历 1972年12月——1975年9月,黑龙江省电子技术研究所通讯室工人; 新华网专访绥化市人民政府市长于莎燕[2]
1975年9月——1977年7月,中国科学院工程力学研究所政治部干事;
1977年7月——1980年9月,大连外国语学院日语系日语专业学习;
1980年9月——1983年12月,黑龙江省计划委员会进出口办公室科员;
1983年12月——1984年5月,黑龙江省计划委员会经贸处科员;
1984年5月——1986年12月,黑龙江省计划委员会经贸处副科长;
1986年12月——1988年2月,黑龙江省计划经济委员会经贸处科长;
1988年2月——1993年3月,黑龙江省计划委员会经贸处副处长;
1993年3月——1998年5月,黑龙江省计划委员会经贸处处长;
1998年5月——2000年6月,黑龙江省计划委员会副主任、党组成员; 于莎燕
2000年6月——2002年8月,黑龙江省发展计划委员会副主任、党组成员;
2002年8月——2002年12月,黑龙江省绥化市委副书记、代市长;
2002年12月——2008年1月,黑龙江省绥化市委副书记、市长;[1]
2008年1月——2008年3月,黑龙江省人民政府副省长、党组成员,绥化市委副书记、市长;
2008年3月——,黑龙江省人民政府副省长、党组成员。是第十届全国人大代表,九届、十届省委委员
工作分工
负责国土、城建、环保等方面工作。
分管省国土资源厅(国土资源执法监察局)、环保厅、住房城乡建设厅、人防办、有色金属地质勘查局、地矿局、地志办。
联系省测绘局、地震局。
|