|
于秀栋,男,汉族,1957年1月出生,河北黄骅人,1985年12月入党,1975年10月参加工作,新疆八一农学院农业经济管理专业毕业,大学学历。
1975年10月至1978年11月农七师131团4连统计员。
1978年11月至1982年9月新疆八一农学院农业经济管理专业学习。
1982年9月至1987年3月兵团计财局科员。
1987年3月至1988年11月兵团计财局副主任科员。
1988年11月至1992年3月兵团计财局计划处副处长;
1992年3月至1994年5月兵团计财委固定资产投资处处长(1993年3月至1993年5月在兵团党委党校学习)。
1994年5月至2001年1月兵团党委、兵团副秘书长(副师级)(2000年3月至2000年7月在中央党校学习)。
2001年1月至2001年8月兵团党委、兵团副秘书长,兵团党委办公厅、兵团办公厅副主任(正师级)。
2001年8月至2003年4月兵团党委、兵团副秘书长,兵团党委、兵团办公厅主任。
2003年4月至2004年1月兵团党委、兵团副秘书长,兵团党委、兵团办公厅主任兼兵团直属单位党工委书记。
2004年1月至2005年12月兵团党委、兵团秘书长,兵团直属单位党工委书记。
2005年12月至2006年1月兵团党委常委。
2006年1月至现在兵团党委常委、副司令员,中国新建集团公司副总经理。 |
|