- 积分
- 1205
- 最后登录
- 1970-1-1
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 1205
- 帖子
- 精华
|
性别:男
出生年月:1960-05
籍贯:安徽涡阳
学位/学历:学士
于勇,男,汉族,1960年5月出生,安徽涡阳人,大学学历。1976年12月参加工作,1981年6月加入中国共产党。
1976.12-1979.08涡阳县新兴公社新兴小学教师
1979.08-1983.08安徽工学院动力系工业自动化专业学习
1983.08-1985.11蚌埠市卷烟厂办事员、车间党支部书记、科长
1985.11-1986.05蚌埠卷烟厂团委书记
1986.05-1992.03蚌埠团市委副书记
1992.03-1995.06蚌埠团市委书记、党组书记(其间:1993.04-1995.06挂职任怀远县委副书记)
1995.06-1995.09怀远县委副书记
1995.09-1998.01怀远县委书记
1998.01-1998.03蚌埠市副市长、怀远县委书记
1998.03-2002.02蚌埠市副市长
2002.02-2004.09铜陵市副市长
2004.09-2008.06铜陵市委常委、副市长
2008.06-2008.08省商务厅党组书记
2008.08-2011.04省商务厅党组书记、厅长
2011.04-2011.05阜阳市委副书记、市政府党组书记
2011.05-2011.07阜阳市委副书记、市人民政府代市长、市政府党组书记
2011.07-2013.02阜阳市委副书记、市人民政府市长、市政府党组书记
2013.02-阜阳市委书记
(人民网资料 截至2013年2月)
|
|