- 积分
- 1205
- 最后登录
- 1970-1-1
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 1205
- 帖子
- 精华
|
于洋,男,汉族,1962年12月出生,辽宁抚顺人,1983年8月参加工作,1984年11月加入中国共产党,辽宁省委党校经济管理专业毕业,研究生学历,现任山西出入境检验检疫局局长、党组书记。
1981年9月至1983年8月在辽宁省粮食学校计划统计专业学习;
1983年8月至1986年6月任辽宁省粮食学校抚顺分校学生科科长、团委书记;
1986年6月至1989年5月先后任辽宁抚顺市粮食局团委副书记、团委书记、正科级干部;
1989年5月至1993年3月先后任抚顺进出口商品检验局筹备组成员、综合科负责人、综合科科长、综合处处长(正科级);
1993年3月至1999年11月任抚顺进出口商品检验局党组成员、副局长;
1999年11月至2001年3月任抚顺出入境检验检疫局党组成员、副局长;
2001年3月至2001年8月任青海格尔木出入境检验检疫局党组成员、副局长(挂职锻炼);
2001年8月至2002年2月任青海格尔木出入境检验检疫局党组书记、局长(挂职锻炼);
2002年2月至2003年3月任抚顺出入境检验检疫局党组书记、局长;
2003年3月至2004年12月任辽宁出入境检验检疫局人事处处长;
2004年12月至2012年10月任辽宁出入境检验检疫局党组成员、副局长。
2012年10月至2015年3月任浙江出入境检验检疫局副局长、党组成员
2015年3月,任山西出入境检验检疫局局长、党组书记
|
|